ST JOHN'S METHODIST CHURCH LLANDUDNO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The church is engaged in promoting the mission of the Methodist Church. It fulfills this role through worship, pastoral care and learning, outreach to the local community and wider world, and links with other denominations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

23 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Conwy
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Rodgers | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Patricia Preston | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Carolyn Styan | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
David Barratt | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Deacon Janet Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Rita Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Alan Gordon | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Marjorie Price | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Hilda Linda Harper | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
MARY JONES | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
JANET HUGHES | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Valerie Conway | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
John Hollands | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
LINDA HARPER | Ymddiriedolwr | 04 June 2013 |
|
|
||||
VAL CONWAY | Ymddiriedolwr | 04 June 2013 |
|
|
||||
CAROLE MORRELL | Ymddiriedolwr | 04 June 2013 |
|
|
||||
MICHAEL BENNETT | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
Graham Tovey | Ymddiriedolwr | 01 June 2011 |
|
|
||||
CERI RHIAN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER NOEL ACKERLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EVELYN ELIZABETH CONWAY BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH ANN MARY SMALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.07k | £130.64k | £77.97k | £135.04k | £114.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £199.73k | £225.93k | £78.82k | £88.41k | £119.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Johns Methodist Church
53-55 Mostyn Street
LLANDUDNO
LL30 2NN
- Ffôn:
- 01492860439
- E-bost:
- stjohnsllandudno@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window