THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CREDITON

Rhif yr elusen: 1129124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £179,807
Cyfanswm gwariant: £176,317

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Ebrill 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • HOLY CROSS PCC, CREDITON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Revd Prebendary Matthew John Tregenza Cadeirydd 04 March 2019
THE POSBURY ST FRANCIS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HAYWARDS EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Michael John May Ymddiriedolwr 09 April 2025
Dim ar gofnod
Martin Heinrich Donnevert Ymddiriedolwr 10 April 2024
Dim ar gofnod
Margaret Elizabeth Jellis Ymddiriedolwr 10 April 2024
Dim ar gofnod
David James Owen Ymddiriedolwr 10 April 2024
Dim ar gofnod
Jane Patricia Welby Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Sandra Marion Collier Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Antonia Emma Elisabeth Tregenza Ymddiriedolwr 06 April 2022
Dim ar gofnod
Peter Lawrence Bunn Ymddiriedolwr 06 April 2022
THE FRIENDS OF CREDITON CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Deborah Ilby Bunn Ymddiriedolwr 06 April 2022
Dim ar gofnod
Joanna Lunnon Ymddiriedolwr 14 October 2020
Dim ar gofnod
Peter Nigel Brewer Ymddiriedolwr 11 April 2018
CREDITON PARISH CHURCH MUSIC ENDOWMENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Carolyn Price Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Anne Caroline Jerman Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Gillian Frances Lee Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £144.48k £135.57k £159.85k £180.16k £179.81k
Cyfanswm gwariant £144.74k £126.49k £148.79k £176.32k £176.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

20 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Boniface Centre
Church Lane
Crediton
EX17 2AH
Ffôn:
01363773226