THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES PADDINGTON

Rhif yr elusen: 1134640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are an Anglican church, near the centre of London, and we welcome worshippers and visitors from all over London and from many parts of the world. As part of the Church of England, St James's is an inclusive church and is pleased to be able to offer hospitality to everyone.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £387,907
Cyfanswm gwariant: £393,396

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Westminster

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST JAMES'S SUSSEX GARDENS, PADDINGTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Timothy John Handley Cadeirydd 01 October 2023
THE GREENFIELD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev William Daniel Allen Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Sir David O'Grady Roche Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Dena Marshall Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Sean Chan Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Adrian Robert Burgering Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Zachary Joseph Barnett Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Alexandria Tokarska Ymddiriedolwr 02 February 2023
Dim ar gofnod
DAVID CHARLES JOHN BANKS Ymddiriedolwr 02 February 2023
THE KENSINGTON SCHOLARSHIPS
Derbyniwyd: Ar amser
SION COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
THE LONDON DIOCESAN FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE LONDON DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Sir David Madel Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Lorna Anne Harrison Ymddiriedolwr 13 September 2020
THE GREENFIELD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Oluwatosin Opsyemi Ajayi Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Andrew Jonathan Crawford Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
Jacqueline Lesley Hetherington Ymddiriedolwr 26 April 2015
Dim ar gofnod
Robert Lloyd Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
JOHN GEOFFREY GORDON MOSS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARY MARGARET CATHERINE LAMBERT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £382.90k £312.87k £337.05k £338.58k £387.91k
Cyfanswm gwariant £333.20k £317.34k £397.29k £365.34k £393.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 18 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 01 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 01 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 17 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 08 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. JAMES'S CHURCH
SUSSEX GARDENS
LONDON
W2 3UD
Ffôn:
02072629976