THE HERITAGE STEAMBOAT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for The Tamesis Trust. Work on digitising the Steam Boat Association collection of archive photos and drawings. Raise funds to support historic steamboat conservation work Help train and educate people in the skills needed for operating steam launch machinery Educate people about the history of steam launches
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 May 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mai 2009: Cofrestrwyd
- SBA TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN Watson SMITH | Cadeirydd |
|
||||||
Dorothy Ann Bullough | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
CAPTAIN ADRIAN BIRTLES | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
MIKE BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN HILLSDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD HAVARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/05/2020 | 20/05/2021 | 20/05/2022 | 20/05/2023 | 20/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173 | £233 | £322 | £278 | £100 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 20 Mai 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 20 Mai 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 20 Mai 2022 | 25 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 20 Mai 2021 | 13 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 20 Mai 2020 | 16 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 13 JANUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION AND FOR THE BENEFIT OF THE NATION BY PROMOTING: - A) THE RESTORATION, PRESERVATION AND OPERATION (WHERE PRACTICAL), OF ALL FORMS OF SMALL HISTORIC STEAM CRAFT, TO SHOW TO THE PUBLIC THE HISTORICAL EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF THE FIRST USES OF MECHANICAL POWER IN SMALL BOATS. B) THE PRESERVATION OF BOOKS, DRAWINGS, RECORDS, PHOTOS, FILMS, AND ANY ARTEFACTS RELATING TO STEAM BOATS. C) THE TRAINING IN THE TRADITIONAL SKILLS REQUIRED FOR BUILDING, MAINTAINING AND OPERATING SMALL STEAM POWERED VESSELS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 MILLBANK
KINTBURY
HUNGERFORD
RG17 9UW
- Ffôn:
- 01488658795
- E-bost:
- brian.smith@consuta.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window