ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY COOKHAM
Rhif yr elusen: 1129876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andra-Victoria RIgby | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Philip Davidson | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Dr Nicola Stingelin-Giles | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rev Stephen Paul Mills | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|||||
Anne McNeil | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
David Gaselee | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||
Mark Stockdale | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|
||||
Bernadette Clark | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|||||
TIMOTHY Sharples | Ymddiriedolwr | 10 July 2012 |
|
|||||
MIKE CLARK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID JOHN HARROLD MA, MSII | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.