Hanes ariannol HARLAXTON COLLEGE
Rhif yr elusen: 1129054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.15m | £2.94m | £416.99k | £2.18m | £3.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.82m | £2.51m | £1.73m | £2.63m | £3.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £361.23k | £34.36k | £2.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £201.68k | £168.90k | N/A | £382.74k | £525.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.94m | £2.74m | N/A | £1.80m | £3.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.50k | £13.77k | N/A | £144 | £5.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £25.88k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.69m | £2.43m | N/A | £2.48m | £3.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £123.98k | £78.77k | N/A | £150.99k | £289.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.73k | £22.42k | N/A | £42.62k | £45.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.