Ymddiriedolwyr AYLESBURY METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129749
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard James Atkinson | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|||||
Nicholas Richard Aylen | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Derek William Adams | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
DAVID JOHN NEVILLE | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Gillian Mary Nord | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Eric Rae Garden | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Karen Lesley Crussell | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Stephen James Marks | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Kaz Tyda | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Jackie Simpson-Tyda | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Elaine Hope | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Albert Odro | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
PAULINE NOBLE | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||
Keith Edward William Wallace | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Timothy Olufosoye | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|||||
FRANCES AYLEN | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
GILLIAN ROSAMUND MARKS | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|||||
VIVIENNE MUNRO KEMP | Ymddiriedolwr | 27 April 2011 |
|
|
||||
MARGARET MISKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER FLORENCE TORPEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARTHUR SARA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEVIN BRUCE HARDERN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROGER ALAN KIRK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER BRAMELD GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.