THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, PRESTWOOD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all Provision of sacred space for personal prayer and contemplation Pastoral work, including visiting sick and bereaved Teaching Christianity Promoting the whole mission of the church through provision of activities for senior citizens, parents and toddlers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 21 Ebrill 2009: Previously excepted registration
- HOLY TRINITY PRESTWOOD PCC (Enw gwaith)
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DEINIOL JOHN OWEN HEYWOOD M PHIL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lesley Ann Wickham | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Frances Monica McLean | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Christine Jolly | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Alex Fallon | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Sandra Joan Rolfe-Dickinson | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Hannah Goldsmith | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Barbara Paterson | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rev Nigel Christopher Oliver Spoor | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|
||||
Robert Hart | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Beryl Doran | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
Nigel Bicknell | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Jean Green | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
Gillian Bicknell | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.71k | £157.70k | £152.81k | £160.52k | £167.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.95k | £147.15k | £162.36k | £160.54k | £164.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Mawrth 2025 | 131 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Mawrth 2025 | 131 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Mawrth 2022 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Mawrth 2022 | 128 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
140 Wycombe Road
Prestwood
Great Missenden
HP16 0HJ
- Ffôn:
- 01494866530
- E-bost:
- RECTOR@HTPRESTWOOD.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window