ymddiriedolwyr SOUTHGATE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1130095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev COLIN SHERWOOD | Cadeirydd | 13 October 2013 |
|
|||||
Diane Margaret Sherwood | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|||||
Graham Seyit Alsancak | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
PAMELA SUSAN HALES | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|||||
Rev Victoria Jane Atkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Keren Wild | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
John Alwyn Kershaw | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|
||||
Christopher John Partington | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Raymond Wilkinson | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
Lesley Kershaw | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
Margery Wilkinson | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
James David Pickles | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
||||
WILMA MONCKTON PATON | Ymddiriedolwr | 15 November 2015 |
|
|
||||
ANDREW STOPFORD | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
CONRAD VERO WINTERBURN | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
GLENYS WADSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Keith Iredale | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTINE CHADWICK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JENNIFER ELIZABETH IREDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Colin Lees | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.