ymddiriedolwyr ST JOHN'S METHODIST CHURCH, POTTERS BAR
Rhif yr elusen: 1130633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Jebb | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||||
Dr John Sterland | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Dr Constance Myra Louise Sloper | Ymddiriedolwr | 12 February 2023 |
|
|
||||||
Sally Jane Gunning | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||||
Lousie margaret Bourton | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||||
David Neil Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||||
Maggie Lorriane Day | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||||
Val Parker | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||
DAVID LAWRENCE CARTER | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||||
Helen Jeckells | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||
Robin John Burns | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||||
Helen Mary Barlow | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||||
DAWN JENNETTE FENNER | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||||
DAVID JOHN BOWLER | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||||
Dr John Jenvey Sloper | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||||
ROBERT HARVEY WARD | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|||||||
JOSEPHINE HAZEL HUTTON | Ymddiriedolwr | 18 December 2011 |
|
|
||||||
PATRICIA ANN GRIFFITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PETER GRAHAM BARLOW BSC,MIET | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
STEPHEN ROY KRAUSE BSC PGDIP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
KATHRYN FRANCES KRAUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ROGER IAN CROUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
STEVE MATTHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.