THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LUKE'S, MAIDENHEAD

Rhif yr elusen: 1129951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our main purpose is the provision of a Place of Worship for the local community, this is done through services held at the church. We also carry out work within the community through our Outreach Programme. There is an ongoing programme to provide support to both UK Based Charities and other Charities throughout the World.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £135,318
Cyfanswm gwariant: £168,325

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Windsor And Maidenhead

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST. LUKE'S PCC, MAIDENHEAD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev SALLY MARGARET LYNCH Cadeirydd 17 August 2011
LADY POCOCK'S CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
ECCLESIASTICAL CHARITY OF LADY POCOCK
Derbyniwyd: Ar amser
WINDSOR & MAIDENHEAD COMMUNITY FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
ST PIRAN'S SCHOOL LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE ANGLICAN CHURCH IN ETHIOPIA AND THE HORN OF AFRICA
Derbyniwyd: Ar amser
THE MAIDENHEAD CENTRE FOR THE HANDICAPPED
Derbyniwyd: Ar amser
Fiona Leonard Ymddiriedolwr 02 March 2025
Dim ar gofnod
Emma Cameron Ymddiriedolwr 02 March 2025
CARRINGTON JUNIOR SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
James Ellins Ymddiriedolwr 02 March 2025
ST LUKES COMMUNITY HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Kim Rumble Ymddiriedolwr 02 March 2025
Dim ar gofnod
Dee Lanyon Ymddiriedolwr 02 March 2025
Dim ar gofnod
MARGARET GIBBON Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
BEV BOTTING Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
KATTY KING Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
RALPH HINCHLIFFE Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
MARC CAPORICCIO Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
CLARE PRICE Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
JACQUELINE ANNABEL LEWIS Ymddiriedolwr 15 March 2020
Dim ar gofnod
RUTH ELIZABETH SHEPPARD Ymddiriedolwr 03 March 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £122.13k £133.82k £379.35k £127.67k £135.32k
Cyfanswm gwariant £112.62k £133.87k £119.31k £163.42k £168.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 26 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 26 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
ST LUKE'S CHURCH
26 NORFOLK ROAD
MAIDENHEAD
BERKS
Ffôn:
01628783033