ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LUKE'S, MAIDENHEAD
Rhif yr elusen: 1129951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SALLY MARGARET LYNCH | Cadeirydd | 17 August 2011 |
|
|||||||||||||
MARGARET GIBBON | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||||||||
MARC CAPORICCIO | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||||||
RACHEL BEAUMONT | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||||||
PAM BADER | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||||||
BEV BOTTING | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||||||
KATTY KING | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||||||
RALPH HINCHLIFFE | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||||||
SIMON BADER | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||||||
CLARE PRICE | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Barbara Essam | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Anne Child | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||||||
JEANETTE LOCK | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||||||||||
JACQUELINE ANNABEL LEWIS | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||||||||||
PHYLLIS JESSICA SOPP | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||||||||||
RUTH ELIZABETH SHEPPARD | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.