Hanes ariannol The Methodist Church Barnsley North West

Rhif yr elusen: 1135136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £158.70k £196.76k £251.78k £262.54k £291.11k
Cyfanswm gwariant £169.83k £164.89k £236.29k £274.73k £279.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £5.18k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.19k N/A £11.55k N/A £5.18k