THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHERBORNE WITH CASTLETON

Rhif yr elusen: 1130082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Parochial Church Council for the Parish of Sherborne with Castleton and St Paul's - Church of England

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • SHERBORNE PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

26 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Martin Lee Cadeirydd 17 September 2021
THE LONGBURTON FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE BASEMENT PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Edward Neal Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Alexandra Mackenzie Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Owen Richard Hinder Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
John Nicholas Keating Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Henrietta Susan Paul Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Rebecca McDonnell Ymddiriedolwr 02 July 2023
Dim ar gofnod
Nicholas Pascoe Ymddiriedolwr 07 May 2023
Dim ar gofnod
Harriet Patricia Chappell Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
Timothy Michael Farr Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
Rev James Edie Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Steve Drew Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Dr John Bradshaw Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Dr JOHN CROSSMAN Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Robert Paul Halbeard Harris Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Dr David George Ferguson Ymddiriedolwr 07 November 2019
FRIENDS OF SHERBORNE ABBEY
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Bradshaw Ymddiriedolwr 05 May 2019
Dim ar gofnod
Rev Hugh Richmond Lowry Bonsey Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Sandra Graves Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Christopher Gordon Buesnel Hamon Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
David James Fifield Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
Yvonne Francine Libbey Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
Neil Grenyer Ymddiriedolwr 23 April 2017
THE GRYPHON FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
David Rayner Ymddiriedolwr 24 April 2016
Dim ar gofnod
MR MIKE KEATINGE Ymddiriedolwr
FRIENDS OF SHERBORNE ABBEY
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL BOYD LEE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £783.83k £734.36k £594.80k £1.23m £1.19m
Cyfanswm gwariant £803.99k £604.59k £601.00k £1.25m £1.22m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £3.28k £90.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £392.77k £481.20k £303.81k £834.35k £710.72k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £146.18k £29.16k £70.23k £118.31k £139.49k
Incwm - Weithgareddau elusennol £46.33k £43.80k £34.51k £65.02k £114.38k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £198.56k £180.20k £190.25k £213.87k £227.02k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £1.75k £188.50k £4.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £624.83k £524.61k £543.72k £1.08m £1.06m
Gwariant - Ar godi arian £179.16k £79.98k £57.28k £174.35k £153.60k
Gwariant - Llywodraethu £4.00k £4.00k £4.29k £15.04k £19.16k
Gwariant - Sefydliad grantiau £54.75k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.33m £1.33m £1.50m £1.50m £1.51m
Buddsoddiadau tymor hir £5.32m £5.18m £5.85m £5.29m £5.55m
Cyfanswm asedau £678.50k £807.21k £640.76k £686.57k £632.13k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £7.24k £6.18k £11.94k £77.57k £56.66k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 08 Mawrth 2024 129 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 08 Mawrth 2024 129 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 14 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 14 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 23 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SHERBORNE ABBEY
THE PARISH OFFICE
3 ABBEY CLOSE
SHERBORNE
DT9 3LQ
Ffôn:
01935812452