Ymddiriedolwyr SHARE PSYCHOTHERAPY

Rhif yr elusen: 1130400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Astrid Walker Bourne Cadeirydd 04 December 2019
Dim ar gofnod
Rachael Finn Ymddiriedolwr 12 April 2025
Dim ar gofnod
Julia Yeardley Ymddiriedolwr 19 February 2025
Dim ar gofnod
Beth Hughes Ymddiriedolwr 10 January 2025
Dim ar gofnod
RUMBIDZAISHE CHIVAURA Ymddiriedolwr 29 July 2024
Dim ar gofnod
Vanessa Boddye Ymddiriedolwr 17 December 2018
Dim ar gofnod