ymddiriedolwyr COLNE VALLEY MALE VOICE CHOIR - YORKSHIRE
Rhif yr elusen: 500324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Stones | Cadeirydd | 04 July 2017 |
|
|
||||||
Annabel Susan Cooke | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||||
ROB ROSBOROUGH | Ymddiriedolwr | 07 July 2015 |
|
|||||||
MATTHEW HOUSTON | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||||
John Clark | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||||
BARRY SLATER | Ymddiriedolwr | 14 September 2011 |
|
|
||||||
EDWARD ROGER FIELDING | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
KEITH BAXTER FIELDING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.