Hanes ariannol BLACKPOOL CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1130422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (127 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £426.00k | £470.50k | £894.85k | £1.04m | £789.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £386.09k | £432.02k | £751.89k | £919.83k | £796.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.00k | N/A | N/A | N/A | £3.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £33.33k | £72.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.25k | £400 | £683 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £893.41k | £1.04m | £785.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £137 | £49 | £2.74k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £45 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £751.89k | £919.83k | £796.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.57k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.