ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, EATON, NORWICH
Rhif yr elusen: 1130553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE REV DR PATRICK HENRY RICHMOND MA DPHIL | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Anthony Douglas Grubb | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||
Richard Middleton | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|||||||
Caroline Gibbs | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||||
John Ladd | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||||
Catherine Jeffries | Ymddiriedolwr | 29 May 2017 |
|
|||||||
Ian Parkes | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||||
VIVIEN ALDRED | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||||
JOHN HENRY HARRISON | Ymddiriedolwr | 07 April 2011 |
|
|
||||||
ALISTAIR PAUL BOLT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.