The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Bridlington Christ Church with Bessingby and Ulrome

Rhif yr elusen: 1130584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

CHURCH OF ENGLAND PARISH CHURCH

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £308,052
Cyfanswm gwariant: £283,394

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • East Riding Of Yorkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHRIST CHURCH BRIDLINGTON PCC (Enw gwaith)
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH BRIDLINGTON QUAY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev MARK JONATHAN CAREY Cadeirydd 09 November 2017
HOPE HOUSING BRIDLINGTON
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW WATTS Ymddiriedolwr 11 March 2025
Dim ar gofnod
Mary Elizabeth Harwood Coates Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Elaine Margarita Sarah Robson Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Michelle Elizabeth Reid Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Wendy Samuels Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Joanne Carmichael Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Margaret Walker Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Emma Miles Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Mary Corkish Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
PHILIP GOWLAND Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Jennifer Middleton Ymddiriedolwr 26 April 2022
Dim ar gofnod
Amanda Gradwell Ymddiriedolwr 26 April 2022
Dim ar gofnod
Dr ANTHONY JOHN CLARKE Ymddiriedolwr 13 April 2021
WINGS PRAYER HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
HOPE HOUSING BRIDLINGTON
Derbyniwyd: Ar amser
Penelope Clarke Ymddiriedolwr 17 November 2020
Dim ar gofnod
Jeniffer Williams Ymddiriedolwr 15 March 2016
Dim ar gofnod
CHAZ WALKER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £298.41k £303.53k £27.15k £299.99k £308.05k
Cyfanswm gwariant £256.11k £333.08k £377.45k £266.13k £283.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 23 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 14 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 14 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Christ Church
2 Quay Road
Bridlington
YO15 2AP
Ffôn:
01262404100