THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST WULFRAM, GRANTHAM

Rhif yr elusen: 1131575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote in the parish of Grantham the whole mission of the Church of England, in daily worship of God, in matters pastoral, evangelistic, social and ecumenical to serve the people of the town and all who come to the church building.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £492,964
Cyfanswm gwariant: £458,245

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • GRANTHAM, ST WULFRAM'S PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
James Antony Osborn Ymddiriedolwr 11 July 2024
Dim ar gofnod
Janet Ruth Burrows Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Ese Vivian Oduyoye Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Tom Edward Fletcher Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Lucy May Scott Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Valerie Doska York Ymddiriedolwr 12 May 2024
THE FRIENDS OF ST. WULFRAM'S CHURCH, GRANTHAM
Derbyniwyd: 63 diwrnod yn hwyr
Christine Anne Impey Ymddiriedolwr 01 July 2023
THE TRING CHILD CONTACT CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Cherry Anne EDWARDS OBE Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Mark Amos Bates Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
Helen Margaret DAWKINS Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Anna James Ymddiriedolwr 14 May 2023
FRIENDS OF BELMONT SCHOOL- GRANTHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Hannah Rebecca Grivell Ymddiriedolwr 26 June 2022
GRANTHAM FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Kate Hazel Hough Ymddiriedolwr 26 June 2022
Dim ar gofnod
Eileen West Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Lucille Margaret Pritchard Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Philip James Joyce Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Kathryn Jayne Ann Castaneda Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Michael John Richard Knight Ymddiriedolwr 08 May 2022
LANGWITH CHARITY FOR POOR WOMEN
Derbyniwyd: Ar amser
DONAL CONTRIBUTION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF CHARLES CLARKE FOR CHURCH PURPOSES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev James Clabern Roundtree Ymddiriedolwr 04 May 2021
THE PHILIP LANK TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LINCOLN DIOCESAN TRUST AND BOARD OF FINANCE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Melanie Fletcher Ymddiriedolwr 23 April 2017
CHARITY OF CHARLES CLARKE FOR CHURCH PURPOSES
Derbyniwyd: Ar amser
DONAL CONTRIBUTION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
LANGWITH CHARITY FOR POOR WOMEN
Derbyniwyd: Ar amser
Dr JOHN BERNARD Manterfield Ymddiriedolwr 19 April 2015
THE FRIENDS OF ST. WULFRAM'S CHURCH, GRANTHAM
Derbyniwyd: 63 diwrnod yn hwyr
GRANTHAM CIVIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Stuart Cradduck Ymddiriedolwr 10 April 2014
THE FRIENDS OF ST. WULFRAM'S CHURCH, GRANTHAM
Derbyniwyd: 63 diwrnod yn hwyr
CHARITY OF CHARLES CLARKE FOR CHURCH PURPOSES
Derbyniwyd: Ar amser
LANGWITH CHARITY FOR POOR WOMEN
Derbyniwyd: Ar amser
DONAL CONTRIBUTION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE PHILIP LANK TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL CHARLES CHRISTOPHER DAVIE Ymddiriedolwr 19 June 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £677.98k £201.16k £328.49k £349.66k £492.96k
Cyfanswm gwariant £361.36k £255.18k £386.86k £485.63k £458.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.50k £17.55k £71.40k £18.34k £3.12k
Incwm o roddion a chymynroddion £555.87k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £91.61k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £18.50k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £25.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £12.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £350.10k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £309.64k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £51.72k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £480 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.71k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 17 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE RECTORY
CHURCH STREET
GRANTHAM
NG31 6RR
Ffôn:
01476 561342