Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN, EAST TWICKENHAM

Rhif yr elusen: 1131378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.04m £1.03m £1.31m £1.24m £1.25m
Cyfanswm gwariant £978.29k £1.07m £1.33m £1.30m £1.15m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.81k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £955.40k £935.11k £1.13m £1.00m £1.04m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £56.64k £74.97k £147.26k £179.59k £164.65k
Incwm - Weithgareddau elusennol £8.88k £16.03k £34.58k £50.42k £35.60k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £599 £69 £1.74k £6.01k £7.36k
Incwm - Arall £19.81k £0 £0 £151 £4.15k
Incwm - Cymynroddion £2.18k £50.00k £113.78k £21.00k £33.08k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £978.29k £1.07m £1.33m £1.30m £1.07m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £83.67k
Gwariant - Llywodraethu £14.00k £11.00k £12.80k £13.00k £21.72k
Gwariant - Sefydliad grantiau £174.37k £161.46k £209.16k £207.42k £158.17k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0