THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DUNSTABLE

Rhif yr elusen: 1130250
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity Taking of assemblies in schools The provision of a youth club with a Christian ethos Promoting the mission of the church through the provision of activities for senior citizens parents and toddlers and other special needs groups Supporting other charities in the UK.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £373,009
Cyfanswm gwariant: £300,666

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Canol Swydd Bedford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • DUNSTABLE PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Rachel Susan Phillips Cadeirydd 31 October 2019
ASHTON SCHOOLS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE DUNSTABLE PRIORY PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Veronica Yates Ymddiriedolwr 03 March 2024
DUNSTABLE MUSICAL THEATRE COMPANY ("DMTC")
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Jean Kershaw Ymddiriedolwr 03 March 2024
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER YOUNG Ymddiriedolwr 03 March 2024
DUNSTABLE MUSICAL THEATRE COMPANY ("DMTC")
Derbyniwyd: Ar amser
Kate Melanie Klimaytys Ymddiriedolwr 21 June 2023
Dim ar gofnod
Jamie Arthur Murray Ymddiriedolwr 12 March 2023
Dim ar gofnod
Keith Richard King Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
Judith Mary Read Ymddiriedolwr 11 October 2021
Dim ar gofnod
Shauna DYKE Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
GILLIAN MARY SHORT Ymddiriedolwr 18 October 2020
3RD DUNSTABLE ST PETER'S SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
THE DUNSTABLE PRIORY PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN BRADLEY Ymddiriedolwr 18 October 2020
THE DUNSTABLE PRIORY PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rosemary TURLEY Ymddiriedolwr 07 July 2020
Dim ar gofnod
Janet Morton Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Jacqueline Estella Prince Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Rev Tim DAVIS Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
REV Ricky Ronald Turner Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Keren Louvain Bonner Ymddiriedolwr 24 April 2017
Dim ar gofnod
Pamela Ingram Ymddiriedolwr 24 April 2017
Dim ar gofnod
GEORGINA MARY WEST Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JUDITH DIANA PARLBY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £251.29k £214.71k £324.55k £259.35k £373.01k
Cyfanswm gwariant £298.00k £284.33k £319.20k £287.46k £300.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £18.69k £1.00k £576

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 27 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 27 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Parish Church Hall
Church Street
DUNSTABLE
Bedfordshire
LU5 4RU
Ffôn:
01585477401