Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY OLD HILL
Rhif yr elusen: 1130291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £338.11k | £200.09k | £185.70k | £214.28k | £243.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £433.74k | £177.28k | £182.57k | £202.27k | £238.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.70k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.