ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY OLD HILL
Rhif yr elusen: 1130291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV NICHOLAS GOWERS | Cadeirydd | 28 July 2013 |
|
|
||||||
Keith Collett | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||||
Rev Benjamin Michael Somervell | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Patricia Baker | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||
Joseph Frost | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||
Dan Willetts | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||
Narinder Chander | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||
Anneka Stanford | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||||
Stephen Baker | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||||
Charles Hindley | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||||
Helen Bessant | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||
Philip Adams | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|||||||
ALAN SANDERS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
YVONNE CATHERINE BINDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANDREW MARK BESSANT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.