Hanes ariannol PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST NICHOLAS, HARPENDEN
Rhif yr elusen: 1130793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £622.10k | £552.13k | £536.54k | £605.53k | £575.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £629.08k | £559.02k | £540.04k | £575.48k | £547.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £11.10k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £465.35k | £400.28k | £422.23k | £453.78k | £410.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £47.25k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £154.91k | £148.60k | £13.36k | £149.71k | £161.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.84k | £3.25k | £2.38k | £2.05k | £4.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £51.32k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £44.23k | £10.21k | £44.00k | £76.27k | £21.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £629.08k | £559.02k | £540.04k | £575.48k | £547.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.51k | £2.81k | £2.90k | £2.59k | £2.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £17.07k | £22.31k | £20.19k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.