ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS, SWANLAND
Rhif yr elusen: 1130240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Kevin Paul Barnard | Cadeirydd | 19 March 2024 |
|
|
||||||
Kathleen Howlett | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||
Dr RENA CAROLYN DOWNING | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||
RICHARD MARK SWAIN | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||
Valerie Anderson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
John James Burrell | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Leah Moore | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|||||||
Andrew Stewart Forrester | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||||
Stephanie Anne Bate | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||||
Susan Mary Forrester | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||||
Dafydd Alun Taylor | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||||
Anthony Graham Dunn | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
Conrad Francis Bate | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
Tim Scott | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.