THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT SWITHUN, PURLEY

Rhif yr elusen: 1130779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Swithun's P C C has the responsibility of cooperating with our Vicar in promoting within the parish the whole mission of the Church; pastoral, evangelistic, social and ecumenical. The P C C is also responsible for the maintenance of the church building, the church hall, and the surrounding grounds, and for ensuring that the parish's finances and accounting records are in good order.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £63,951
Cyfanswm gwariant: £77,663

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Croydon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST SWITHUN'S PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Fiona Margaret Weaver Cadeirydd 23 June 2013
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PURLEY, ST. MARK (WOODCOTE)
Derbyniwyd: Ar amser
PURLEY & KENLEY CHURCHES TOGETHER FOOD HUB
Derbyniwyd: Ar amser
Hazel Game Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod
Charles Blair-Ford Ymddiriedolwr 10 April 2016
Dim ar gofnod
JENNY CAMERON BLAIR-FORD Ymddiriedolwr 20 October 2012
Dim ar gofnod
John Yorke Ymddiriedolwr 19 October 2012
Dim ar gofnod
PAUL SANDFORD Ymddiriedolwr
THE BOURNE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
EVANGELINE ALLI Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROBERT BRIAN PAGE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £80.81k £52.25k £56.86k £63.94k £63.95k
Cyfanswm gwariant £90.42k £74.27k £64.31k £70.12k £77.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 06 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Mawrth 2024 145 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Gorffennaf 2024 270 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 01 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 01 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Tachwedd 2020 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 09 Tachwedd 2020 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
16 Purley Knoll
PURLEY
Surrey
CR8 3AE
Ffôn:
07926783242