THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST EGHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship, pastoral work including visiting the sick and bereaved, teaching Christianity, promoting Christianity, promoting the whole mission of the Church in its community, supporting other Christian charities in UK and overseas, providing chaplaincy for a local college and providing groups to nurture young people in the Christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£703,848
Roddion a chymynroddion | £530.54k | |
Weithgareddau elusennol | £157.71k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £15.59k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£643,489
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £643.49k | |
Arall | £0 |
£5,878 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £643.49k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £60.36k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £643.49k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £66.24k |
Pobl

18 Gweithwyr
24 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2009: Previously excepted registration
- ST JOHN'S CHURCH EGHAM (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Lee | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Andrew Jonathan Audsley | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Rev Amanda Jane Shirnia | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Philippa Stuart | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Sarah Gillies | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Rev Holly Byles | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Lydia Callomon | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Jennifer Lynn Pool Wilson | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Saman Ferminus Senanayake | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Lee Langford | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Veronica Cresswell | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Tebboth | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Alan Beer | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Amin Deiry | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Andrew Tebboth | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Kamani Hewagama | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||
Clement Sion Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Rev William Campbell Bissett | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
SARA HOLLOWAY | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Debbie Ann Benefield | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Joyce Margaret Johnson | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
PAUL EMMANUEL KAHN | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
CONRAD GEORGE STEPHEN BENEFIELD | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
||||
Keith Robert Malcouronne | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £909.18k | £917.92k | £867.32k | £692.72k | £703.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £548.94k | £532.17k | £510.98k | £572.66k | £643.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £118.61k | £116.90k | £92.01k | £116.90k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £745.21k | £774.98k | £738.28k | £541.27k | £530.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £43 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £159.44k | £136.66k | £124.84k | £148.79k | £157.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.49k | £6.28k | £4.20k | £2.65k | £15.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.00k | £0 | £92.61k | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £548.94k | £532.17k | £510.98k | £572.66k | £643.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.00k | £5.40k | £5.70k | £6.87k | £10.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £38.52k | £37.57k | £47.31k | £67.06k | £51.27k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.27m | £6.27m | £6.27m | £6.27m | £6.27m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £57.52k | £61.49k | £70.31k | £62.08k | £67.96k | |
|
Cyfanswm asedau | £101.60k | £198.34k | £270.01k | £275.26k | £209.39k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.77m | £1.48m | £1.19m | £1.07m | £948.55k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Johns Church Office
Manor Farm Lane
EGHAM
TW20 9HR
- Ffôn:
- 01784 605400
- E-bost:
- office@stjohnsegham.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window