THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S, ALMONDSBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIGIOUS ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £50 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- De Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 27 Awst 2009: Previously excepted registration
- ST MARY'S, ALMONDSBURY (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Richard Jenkinson | Cadeirydd | 17 April 2016 |
|
|
||||
Rev Anjali Kanagaratnam | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Hine | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Muriel Pearson | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Pamela Elsie van Rossum | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Thelma May Gibbs | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Timothy John Jefferis | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||
Sandra Mary Thompson | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Celia Rosemary Radburn Griffiths | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|||||
John Nicholas Roach | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH JANE TIERNEY | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Richard Quinton Avery | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Clare Lorna Jefferis | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|||||
ASTRID MARIE DOMINGO MOLYNEUX | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
|
||||
Rev Paul Anthony van Rossum | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184.13k | £105.68k | £108.10k | £95.21k | £103.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £393.37k | £172.35k | £125.82k | £126.72k | £75.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.60k | £6.71k | £2.92k | £50 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Marys Church
Church Road
Almondsbury
BRISTOL
BS32 4DT
- Ffôn:
- 01454618053
- E-bost:
- office@stmaryssevernside.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window