Hanes ariannol ST MICHAELS WITHOUT

Rhif yr elusen: 1130721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £218.08k £226.35k £272.13k £314.78k £334.79k
Cyfanswm gwariant £204.48k £234.57k £269.85k £323.13k £321.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.58k £8.88k N/A N/A N/A