ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST.MARY MAGDALEN,KNIGHTON,LEICESTER
Rhif yr elusen: 1130923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabitha Emily Fogg | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Michael Edgar Murray Gasper | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Adams | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Beryl Bonfield | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Amanda Drusilla Beck | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
David John Palmer | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Ida Stanyer | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Dr Sian Howard | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
REV Adrian Jones | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
||||
Nigel Paul Siesage JP MA | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.