Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EUXTON
Rhif yr elusen: 1130598
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Joanne Sarah Smith | Cadeirydd | 05 December 2019 |
|
|||||
Susan Margaret Swift | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Martin Shaw | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Timothy Cahill | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Sue Whyte | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Ball | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Maureen Rooney | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Grant Ingham | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Amy Bland | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Gareth Robert Jones | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Gail Victoria Bolton | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Anne Howard | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Jenny Elizabeth Leap | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
ANDREW ROBERT GRANT | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Shona Helen Lee | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY GLEN | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.