THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS' HALIFAX

Rhif yr elusen: 1130479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Church of England Services; Church related meetings; Outreach to the community; Mother & Toddler Group; Youth Group;

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £109,067
Cyfanswm gwariant: £120,215

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Calderdale

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Mullen Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Ruth Ingham Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
KEITH APPLEYARD Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Yolande Shire Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
George Herbert Smith Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Caroline Pemberton Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Alison Underwood Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Dominic Llewellyn Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Christine Henderson Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Jane Appleyard Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
David Ewan MacGregor Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Susan Blackwell Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Rev Jennifer Ann Middleton Ymddiriedolwr 31 October 2021
Dim ar gofnod
Alan John Gerrard Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Diane Williams Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Dianne Bates Ymddiriedolwr 06 April 2017
THE GOODALL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 191 diwrnod
PAUL GUNNINGHAM Ymddiriedolwr 21 April 2016
Dim ar gofnod
MARGARET GREAVES Ymddiriedolwr 25 April 2015
THE GOODALL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 191 diwrnod
IAN BYFIELD Ymddiriedolwr
THE THORNTON COTTAGE HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
HALIFAX THESPIANS
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN STEPHEN BOUCKLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £210.91k £116.40k £102.00k £101.45k £109.07k
Cyfanswm gwariant £188.33k £116.27k £94.00k £126.16k £120.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
All Saints' Church
Dudwell Lane
HALIFAX
West Yorkshire
HX3 0SD
Ffôn:
01422353103