Hanes ariannol WEST WALES DOMESTIC ABUSE SERVICE LTD
Rhif yr elusen: 1131539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £505.48k | £530.54k | £734.16k | £975.00k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £492.86k | £490.31k | £520.08k | £517.79k | £661.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £54.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £155.81k | £339.49k | £463.21k | £697.45k | £759.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.73k | £5.42k | £6.36k | £9.11k | £11.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.85k | £9.47k | £1.03k | £4.97k | £3.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £494.81k | £515.43k | £726.75k | £960.90k | £1.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90 | £223 | £29 | £12 | £830 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £487.36k | £490.31k | £351.92k | £517.62k | £661.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.46k | £2.58k | £2.55k | £2.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £168.16k | £171 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.