THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PARKSTONE SAINT PETER AND SAINT OSMUND WITH BRANKSEA SAINT MARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
REGULAR PUBLIC WORSHIP OPEN TO ALL PERSONAL PRAYER PASTORAL WORK TEACHING OF CHRISTIANITY THROUGH SERMONS,COURSES,ETC RELIGIOUS ASSEMBLIES IN SCHOOLS PROVISION OF A YOUTH CLUB WITH CHRISTIAN ETHOS PROMOTING THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH THROUGH PROVISION OF ACTIVITIES FOR SENIOR CITIZENS, PARENTS AND TODDLERS AND OTHER SPECIAL NEED GROUPS SUPPORTING CHARITIES IN THE UK AND OVERSEAS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,920 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Poole
Llywodraethu
- 28 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1173993 THE FRIENDS OF ST PETER'S CHURCH PARKSTONE.
- 26 Hydref 2009: Previously excepted registration
- P C C OF ST.PETER'S (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael Edwin Trotman | Cadeirydd | 30 September 2020 |
|
|
||||
Jenny Alexandra Bartlett | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Philip Way | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Rev Elaine Margaret McCourt | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Ann Walkley Balaam | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Heidi TROTMAN | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Anna Rosa Bessant | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Ivor Maurice Thompson | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Kristen Mark St John Cann | Ymddiriedolwr | 24 August 2019 |
|
|
||||
Neil Ellison | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
Thomas Matthew Southgate | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
David John Holliday | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
June Violet Davis | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Clive Philip BALAAM BSc,PGCE | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £171.57k | £353.76k | £168.56k | £215.60k | £411.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.92k | £143.32k | £144.72k | £247.11k | £440.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.86k | N/A | £1.48k | N/A | £8.92k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Parish Office
St Peter's Church
Church Road
Parkstone
Poole
BH14 0NN
- Ffôn:
- 01202 749085
- E-bost:
- office@stpetersparkstone.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window