Hanes ariannol THE ALAN BODY AND CYRIL BODY TRUST

Rhif yr elusen: 1133557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.87k £20.68k £21.69k £21.84k £21.18k
Cyfanswm gwariant £11.26k £21.76k £10.86k £19.96k £29.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A