ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW'S, LEYLAND
Rhif yr elusen: 1130863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Garner Whitehouse | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|||||
SARAH PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
MICHELLE CLAPHAM | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
MARK GILBERT | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
PHILIP WYNNE | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
JOSEPH ELLISON | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
MICHAEL ROBERTS | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Rev PAUL DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Lloyd Etherington | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Janet Sutherland | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Dr Thomas Hebron Thorp | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|||||
Thomas Williamson | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|||||
Stela Noemia de Matos Pereira Stansfield | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Deborah Mary Tyrer | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
Karen Swift | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|||||
John Alexander Robb | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
DAMIAN PETER CLAPHAM | Ymddiriedolwr | 19 March 2012 |
|
|
||||
BRUCE GORDON SINCLAIR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEANETTE DOROTHY DOBSON BAHONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.