THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, SHORTLANDS

Rhif yr elusen: 1130802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

RELIGIOUS ACTIVITIES

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £209,552
Cyfanswm gwariant: £201,718

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bromley

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PARISH CHURCH OF ST MARY, SHORTLANDS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Julie Nicola Fox Ymddiriedolwr 11 May 2025
THE WORSHIPFUL COMPANY OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATORS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Jane Bird Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Susan Jane Evans Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Rev David Philip Thomas Edmondson Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
Craig Benjamin Myers Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Claire Tillotson Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Ann Shirley Dalton Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Sue Slaney Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Catherine Bingham Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Gloria Sherman Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Janet Boam Ymddiriedolwr 19 March 2017
Dim ar gofnod
KEITH MILLS Ymddiriedolwr 27 April 2014
MARY MACARTHUR HOLIDAY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROBIN HOGG Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
ANN-MARIE JEFFERYS Ymddiriedolwr 29 April 2009
FRANCON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy Dawson Ymddiriedolwr 01 May 2000
Dim ar gofnod
PATRICIA CHASE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £253.41k £261.73k £226.95k £227.32k £209.55k
Cyfanswm gwariant £189.75k £198.21k £202.05k £205.99k £201.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 24 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 17 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 17 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Marys Church House
St. Marys Avenue
BROMLEY
BR2 0PU
Ffôn:
02084605884