Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, SHORTLANDS

Rhif yr elusen: 1130802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Julie Nicola Fox Ymddiriedolwr 11 May 2025
THE WORSHIPFUL COMPANY OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATORS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Jane Bird Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Susan Jane Evans Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Rev David Philip Thomas Edmondson Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
Craig Benjamin Myers Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Claire Tillotson Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Ann Shirley Dalton Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Sue Slaney Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Catherine Bingham Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Gloria Sherman Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Janet Boam Ymddiriedolwr 19 March 2017
Dim ar gofnod
KEITH MILLS Ymddiriedolwr 27 April 2014
MARY MACARTHUR HOLIDAY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROBIN HOGG Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
ANN-MARIE JEFFERYS Ymddiriedolwr 29 April 2009
FRANCON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy Dawson Ymddiriedolwr 01 May 2000
Dim ar gofnod
PATRICIA CHASE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod