THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, ALSAGER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 24 Awst 2009: Previously excepted registration
- CHRIST CHURCH PCC, ALSAGER (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sarah Ann Fidal | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||
Sonja Baker | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Alison Mary Thomas | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Richard David Hewitt | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Jessica Lauren Follett-Laing | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Philip Malcolm Follett-Laing | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Hazel Julie Newman | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Colin Stephen Follett | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rachel Ann White | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Jane Anne Askew | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Alyson Ward | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Andrea Chatterley | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Beverly Ann Steel | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Stephen Francis Roberts | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Rev Daran Ward | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
Dr David Fidal | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|||||
MRS SHIRLEY JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBBIE PRESTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK WILLIAM HOLLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £234.25k | £206.30k | £190.51k | £227.81k | £267.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.19k | £187.24k | £203.49k | £217.06k | £223.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.70k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Christ Church Office
35 Church Road
Alsager
Stoke on Trent
ST7 2HS
- Ffôn:
- 01270872291
- E-bost:
- christchurchoffice@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window