THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER & ST PAUL, SALTWOOD

Rhif yr elusen: 1130728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The PCC has the responsibilty of co-operating with the Rector, The Reverend Stephen McCaulay( Rector from the 2nd November 2016), in promoting in the whole mission of the Church, pastoral,evangelistic,social and ecumenical in the Parish. It also has the maintenance responsibilities for St Peter & St Paul Church in Saltwood, Pedlinge Chapel at Ease and The Lads' Club,Saltwood.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £172,677
Cyfanswm gwariant: £188,844

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PCC OF SALTWOOD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alexandra Harrington Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
John Christopher David Hall Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth June Lewsey Ymddiriedolwr 17 April 2023
Dim ar gofnod
Lt Col John Michael Campbell Ymddiriedolwr 17 April 2023
Dim ar gofnod
Derek Edward Harris Ymddiriedolwr 29 March 2022
Dim ar gofnod
Mary Hunter Ymddiriedolwr 18 May 2021
THE HYTHE CIVIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Carol Anne Carr Eastell Ymddiriedolwr 18 May 2021
FIGHT AGAINST BLINDNESS - FAB
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Barry James Frederick Knott Ymddiriedolwr 02 July 2020
THE ROBERT THOMPSON CHARITIES AT SALTWOOD KENT
Derbyniwyd: Ar amser
MRS TESS DURAN Ymddiriedolwr 22 April 2015
Dim ar gofnod
Robert Charles White Ymddiriedolwr 29 April 2014
WM SHEPPARD CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST MARY 'S CHURCH , PORTSEA FABRIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S CHURCH PORTSEA MUSIC FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev PATRICIA FRANCES HILL Ymddiriedolwr 13 July 2012
Dim ar gofnod
CHRISTINE PATRICIA DODD Ymddiriedolwr 21 April 2011
THE FOLKESTONE SCHOOL FOR GIRLS MUSIC TRUST INCORPORATING THE SMITH-PARKER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PENELOPE MARGARET MARSH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LAURENCE ROYDEN MAXFIELD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £162.22k £190.53k £193.57k £167.59k £172.68k
Cyfanswm gwariant £145.04k £122.48k £297.67k £138.58k £188.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £17.21k N/A £10.49k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 07 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

16 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 11 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 08 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 The Close
Saltwood
Hythe
CT21 4RA
Ffôn:
01303266095