BARKING DAGENHAM & ILFORD METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting local Methodist churches in the London Boroughs of Barking and Dagenham, and Redbridge
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

35 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barking And Dagenham
- Redbridge
Llywodraethu
- 26 Awst 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
35 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Saito | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
||||
Caroline Anne Dawson MA | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Joy Irene Browne | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Barry Leslie Vaughan ACIB | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Tom Shaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Lorna Dawn Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Phillip Arthur Jeremy | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
SISTER V NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
MS S OCRAN | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
JOAN GLORIA MORRIS | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
MRS V SLACK | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
REV B MANDLATE | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
MRS T JUMBE | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
MISS L BENTALL | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
||||
MR C CLARKE | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
||||
MRS S BEST | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|||||
YINKA ODELOLA | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
||||
MRS G HOLROYDE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS E WEATHERSTONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS B A WESTCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR P J BUTT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR C FOWLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR S GRUNDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR D P GOMM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS S C RUCKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS S L GRUNDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR B TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J A JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR C GALLEHAWK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR FUNMI AJOSE-COKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR R D NICKOLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR C G HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR K WILES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR D CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J NICKOLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £256.41k | £283.15k | £314.73k | £294.42k | £293.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £267.30k | £332.43k | £309.21k | £291.91k | £313.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BEACONTREE HEATH METHODIST CHURCH
THE BROADWAY
DAGENHAM
RM8 1DZ
- Ffôn:
- 02085176159
- E-bost:
- bdicircuitoffice@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window