PENKETH METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public acts of worship to which all are welcome, whether or not Church members Smaller meetings (House Groups) enabling members and others to develop in their Christian faith Provision of support for specific groups within the church and local community Reaching out to the local community through (among others) the employment of a Children/Young Peoples worker and a Family worker
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Warrington
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivien Palmer | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||||||
DAVID MICHAEL FRANKLAND | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||
Christine Margaret Frankland | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||
Rev Andrew Coombe Moffoot | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||
Susan Lesley Devers | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||
Margaret Agnes Docherty | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||
Rev Mark Harwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||||
Elizabeth Margaret Atkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||
Barbara Creamer | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||
Joseph Whittaker | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||||||
KEITH WILLIAM GARDAM | Ymddiriedolwr | 25 May 2012 |
|
|
||||||||
STEPHEN RICHARD NEIL DEVERS | Ymddiriedolwr | 25 May 2012 |
|
|
||||||||
IAN LESLIE RAYNER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
BRIAN POWNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DORIS BESFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.18k | £56.82k | £78.53k | £78.46k | £79.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.62k | £81.32k | £92.95k | £68.93k | £84.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
38 FAIRFIELD ROAD
WIDNES
WA8 6SG
- Ffôn:
- 01514242494
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window