Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST HELEN, BISHOPSGATE
Rhif yr elusen: 1131501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.88m | £4.00m | £3.39m | £4.79m | £4.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.06m | £3.81m | £3.32m | £3.62m | £4.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.30k | £598 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.23m | £3.37m | £3.09m | £4.32m | £3.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.05k | £62.96k | £119.09k | £115.05k | £130.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £481.71k | £504.59k | £129.71k | £275.19k | £480.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.57k | £13.34k | £8.33k | £5.79k | £19.75k | |
|
Incwm - Arall | £94.49k | £44.06k | £38.67k | £72.01k | £54.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £0 | £263 | £701.00k | £155 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.06m | £3.81m | £3.32m | £3.62m | £4.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.50k | £10.29k | £13.49k | £14.61k | £12.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £308.93k | £117.35k | £125.81k | £97.33k | £96.33k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.