Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRIDLINGTON ST MARY
Rhif yr elusen: 1136055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.77k | £151.40k | £152.09k | £206.45k | £621.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.60k | £150.85k | £136.47k | £193.20k | £240.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.81k | £1.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £508.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £36.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £46.45k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £30.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £425.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £223.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.