ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRIDLINGTON ST MARY
Rhif yr elusen: 1136055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Neil Bowler | Cadeirydd | 27 July 2023 |
|
|||||
Rev Claire Stubbs | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
David Pountney | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Linda Silverman | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Michelle Stephens | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Kay Traves | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Richard Burrell | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Anthony Halford | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||
David Watson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Ronald Broadbent | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Paul Koker | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
PAUL KOKER | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Margaret Watson | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Boardman | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
|
||||
Jean Fowler | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
JUDY BRAMELD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARK BASTOW KUNZ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN MARY HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVONNE KURVITS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.