THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LAURENCE, CATFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lewisham
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 303153 ST LAURENCE YOUTH CENTRE
- 12 Awst 2009: Previously excepted registration
- ST LAURENCE CATFORD PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinne Browne-Marke | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Alice Prince-Gilbert | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Leanne Harvey-Thompson | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Elaine Dixon | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Jennifer Thorne | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Lesley Ihekuna | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Paul Omondiale | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Raymond Williams | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Marva Mayne | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Joan Baker | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Beverley Chin | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Florence Browne-Marke | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
BRIDGIT SAM-BAILEY | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Victor Obasogie | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Joyce Turpin | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
GRACE BLYTH | Ymddiriedolwr | 25 April 1989 |
|
|||||
Canon CHARLES PICKSTONE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £260.46k | £253.96k | £294.79k | £318.13k | £357.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £237.15k | £256.49k | £291.43k | £331.94k | £342.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.26k | N/A | £20.00k | £50 | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 19 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 19 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 BROMLEY ROAD
LONDON
SE6 2TS
- Ffôn:
- 02086989706
- E-bost:
- info@stlaurencecatford.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window