THE DEBENHAM PROJECT (DEMENTIA - CARING FOR THE CARERS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NO CHANGE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Suffolk
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNDEN ASHBROOKE JACKSON BSC (HON) DMS PGCE FIEE FBCS [RTD] | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||
Carol Helen Garrett | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||||||||||
Tammy Belinda King | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||||||||||
RICHARD WILLIAM BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|||||||||||||
MICHAEL PETER ROUSE | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||||||||||
ROGER COCKERTON FCA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
Dr JOHN PATRICK SEYMOUR FIELDER MB,BS,BDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.38k | £9.21k | £8.84k | £14.49k | £8.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.94k | £3.93k | £14.30k | £14.46k | £11.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.28k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14 DECEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS, AND TO PROMOTE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF PERSONS SUFFERING FROM DEMENTIA, AS WELL AS THEIR CARERS AND FAMILY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY ASSISTING IN THE PROVISION OF SUPPORT, SERVICES, RESPITE AND GUIDANCE TO THE CARERS AND FAMILY OF SUCH PEOPLE. IT IS RECOGNISED THAT THIS OBJECT MAY BE FURTHERED BY EITHER GIVING SUPPORT OR SERVICES DIRECTLY TO THE CARERS, OR THOSE WITH DEMENTIA, OR JOINTLY.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 HIGH STREET
DEBENHAM
STOWMARKET
IP14 6QL
- Ffôn:
- 01728860140
- E-bost:
- L.JACKSON225@BTINTERNET.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window