THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS WITH ST MARY MAGDALENE, CHISWICK

Rhif yr elusen: 1132838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £190,483
Cyfanswm gwariant: £144,580

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hammersmith And Fulham
  • Hounslow

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST NICHOLAS PCC, CHISWICK (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev SIMON FRANK BRANDES Cadeirydd
CHISWICK MONEY ADVICE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Heather Johnson Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Alex Gewanter Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Richard Szwagrzak Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Michael Ian Dix Ymddiriedolwr 05 May 2023
Dim ar gofnod
Anu Tiina Elina Viljanen Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Rowena Ann Bentley Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
CATHERINE JANE TAYLOR Ymddiriedolwr 30 April 2023
AUDIOVISABILITY
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Louis Lea Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Rosemary Brown Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Richard Gwyn Jones Ymddiriedolwr 16 May 2021
Dim ar gofnod
Anne Mary McBride Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
ANTHONY DAVID SMITH Ymddiriedolwr 29 April 2018
1ST OSTERLEY SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
THAMESIDE GRAND UNION DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Virginia Alexandra Featherstone-Witty Ymddiriedolwr 30 April 2016
Dim ar gofnod
Susan Welsh Ymddiriedolwr 08 May 2014
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER LUCY Ymddiriedolwr 09 May 2013
THE FRIENDS OF ST NICHOLAS'S CHURCH, CHISWICK
Derbyniwyd: Ar amser
ISLEWORTH & HOUNSLOW CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
NICHOLAS WILLIAM LINES Ymddiriedolwr
CHISWICK MONEY ADVICE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
CROSSLIGHT ADVICE
Derbyniwyd: Ar amser
COMMUNITY OF ST ANDREW
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £183.62k £194.51k £284.62k £225.35k £190.48k
Cyfanswm gwariant £169.77k £158.79k £273.09k £247.90k £144.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 21 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Tachwedd 2021 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Tachwedd 2021 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 10 Tachwedd 2020 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 10 Tachwedd 2020 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
CHISWICK MALL
LONDON
W4 2PJ
Ffôn:
02089954717