Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CRANLEY OTHERWISE CRANLEIGH

Rhif yr elusen: 1131701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV Roy Woodhams Cadeirydd 24 January 2014
Dim ar gofnod
Dr Susan Tresman Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Richard Tuck Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Alison Hendy Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
John Christopher Watson Ymddiriedolwr 29 March 2023
Dim ar gofnod
Stephanie Helen Shepherd Ymddiriedolwr 29 March 2023
Dim ar gofnod
Edward William Rothwell Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Nigel Lynn Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
SUSAN ANN KNIGHT Ymddiriedolwr 27 April 2022
1170
Derbyniwyd: Ar amser
Bryn Jones Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Paul Michael Jenkins Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Alan Walton Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Susan Birgitta Clarke Ymddiriedolwr 24 April 2019
Dim ar gofnod
Maurice Bowles Ymddiriedolwr 18 April 2018
Dim ar gofnod
JOAN CONNOLLY Ymddiriedolwr 10 June 2013
Dim ar gofnod
MARGIE NURSEY Ymddiriedolwr 08 May 2012
Dim ar gofnod
SANDRA KEEPING Ymddiriedolwr 18 April 2011
Dim ar gofnod